Informazioni su Stefan Fred Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Fred Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1705923, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Teuscher Kunststoff-Technik AG, in Grenchen, CHE-102.096.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013, Publ. 1128237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Stefan Fred, von Lommiswil, in Lommiswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubitschung, Kurt, von Matzendorf, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6563616, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Teuscher Kunststoff-Technik AG, in Grenchen, CH-254.3.000.444-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2011, S. 0, Publ. 6400080).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mast, Gregor Peter, von Guggisberg, in Lohn-Ammannsegg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Stefan Fred, von Lommiswil, in Lommiswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5883122, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stefan Meier GmbH, in Lommiswil, CH-241.4.005.340-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S. 16, Publ. 5492628).
Firma neu:
Stefan Meier GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.10.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Stefan, von Lommiswil, in Lommiswil, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Meier, Fred, von Lommiswil, in Lommiswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].