Informazioni su Meinrad Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Meinrad Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2894555, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ASEPTECH AG, bisher in Olten, CHE-110.274.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2022935).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Meinrad, von Niedergösgen, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Dr. Werner G., deutscher Staatsangehöriger, in Lutter (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lutter (D) (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wägli, Rolf, von Belp, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergdietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1833939, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Hipreco AG, in Olten, CHE-103.443.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2012, Publ. 6783368).
Firma neu:
Hipreco AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Hipreco SA en liquidation) (Hipreco Ltd in liquidation) (Hipreco Inc in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.11.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Meinrad, von Niedergösgen, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3245388, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ASEPTECH AG, in Olten, CH-241.3.003.564-8, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Rohren, Rohrverbindungen, Armaturen, Dichtsystemen und artverwandten Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 04.12.2003, S. 12, Publ. 2013082).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Meinrad, von Niedergösgen, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obererlinsbach]. Gemeindefusion per 01.01.2006.