Informazioni su Martin Meier jun.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Meier jun.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5924234, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vulkan Feuerschutz AG, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.901.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2008, S. 27, Publ. 4567150).
Statutenänderung:
12.11.2010.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martin, von Dübendorf, in Hochdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Inwil];
Pistone-Meier, Monika, von Trachselwald und Dübendorf, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4075632, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bruno Oggenfuss AG Vulkan Feuerschutz, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.901.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2007, S. 22, Publ. 3872828).
Statutenänderung:
19.07.2007.
Firma neu:
Vulkan Feuerschutz AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Martin, von Dübendorf, in Bergdietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martin, von Dübendorf, in Inwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Meier, jun. Martin, Vizepräsident].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bruno Oggenfuss AG Vulkan Feuerschutz, in Birmensdorf ZH, Vertrieb und Wartung von Feuerlöschgeräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 15.09.1997, S. 6772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Edith, von St. Ursen, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martin, von Dübendorf, in Bergdietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Oggenfuss, Bruno, von Birmensdorf ZH, in Birmensdorf ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].