Informazioni su Jürg Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jürg Meier
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2456637, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Asag Bilder- und Fotorahmen AG, in Aarwangen, CHE-103.605.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, S. 3, Publ. 5569526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Verena, von Schwarzhäusern, in Roggwil BE, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Stöckli, Alberto, von Aristau, in Roggwil BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Jürg, von Laupersdorf, in Ueberstorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1161206, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Foto Digital Neuhausplatz GmbH, in Köniz, Betrieb eines Fotofachgeschäftes usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2002, S. 3, Publ. 315896).
Statutenänderung:
15.08.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Jürg, von Laupersdorf, in Ueberstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Aegerter, Paul, von Gurzelen, in Bösingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Schmid, Peter, von Thun und Ittigen, in Ittigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Spycher, Ruth, von Köniz, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler-Zaugg, Eva, von Meiringen, in Neuenegg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.--.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Foto Digital Neuhausplatz GmbH, in Köniz, Neuhausplatz, Könizstrasse 251, 3097 Liebefeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2002.
Zweck:
Betrieb eines Fotofachgeschäftes mit Pass-Portrait Studio sowie Erbringung von Fotodienstleistungen aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 25'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Meier, Jürg, von Laupersdorf, in Ueberstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Aegerter, Paul, von Gurzelen, in Bösingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Schmid, Peter, von Thun und Ittigen, in Ittigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Spycher, Ruth, von Köniz, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.