Informazioni su Hans Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Meier
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6046386, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Meier Bauunternehmung GmbH, in Muri AG, CH-400.4.019.227-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 2, Publ. 5837152).
Statutenänderung:
15.02.2011.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Baumaschinen, Material und Fuhrpark, gemäss Vertrag vom 19.02.1998 und Inventarliste per 31.12.1997, zum Preise von CHF 150'000.--.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen einfach schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Hans, von Baden, in Muri AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Meier Bauunternehmung GmbH, in Muri AG, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.1998, S. 1498).
Statutenänderung:
4.12.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Heribert, von Muri AG, in Muri AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Wyss, Kurt, von Fulenbach, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Hans, von Baden, in Muri AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
H. Meier AG, Hoch- und Tiefbau, in Muri AG, Betrieb einer Hoch- und Tiefbauunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.1996, S. 3860).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Hans, von Baden, in Muri AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri, mit Einzelunterschrift];
Meier, Heribert, von Muri AG, in Muri AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Muri, in Muri, mit Einzelunterschrift].