Informazioni su Hans Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005506996, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Brenner AG, Gartenbau, in Rümlang, CHE-103.620.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hans, von Schöfflisdorf, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3595247, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 20'252 vom 12.06.2017 Brenner AG, Gartenbau, in Rümlang, CHE-103.620.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581085).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Urs, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Hans, von Schöfflisdorf, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1042739, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Brenner AG, Gartenbau, in Rümlang, CH-020.3.904.003-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 23, Publ. 5875396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiprächtiger, Alois, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresag Treuhand & Unternehmensberatungs AG (CH-020.3.927.012-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Hans, von Schöfflisdorf, in Rümlang, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Leutenegger, Urs, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Markus, von Zürich und Glarus, in Bülach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Taxalis Revisions GmbH (CH-160.4.001.589-7), in Glarus Süd, Revisionsstelle;
Strähle, Peter, von Zürich, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].