Informazioni su Ernst Johann Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Johann Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004496196, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SUISA, Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik, in Zürich, CHE-105.838.471, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4433173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Ernst, von Tägerig, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hernandez Eberdorfer, Monica, von Brienz (BE), in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1359675, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Unireal Invest AG, in Zug, CHE-103.330.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2004, S. 19, Publ. 2372908).
Statutenänderung:
31.01.2014.
Zweck neu:
Verwaltung, Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmungen. Übernahme von Beratungs-, Vertretungs- und Organisationsaufgaben, insbesondere im Bau- und Touristiksektor. Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften. Durchführung von Finanzgeschäften und Vermögensverwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief und Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, sofern nicht von allen Aktionären die Adressen bekannt sein sollten. Mit Erklärung vom 31.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Ernst Johann, von Tägerig, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss Peter, dipl. Bücherexperte, in Bremgarten AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Jürg, von Tägerig, in Küttigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Meier, Jörg, in Miami (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, Guido, von Tägerig, in Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Peter, von Tägerig, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Unireal Invest AG, Sitz Z u g, Verwaltung, Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.1999, S. 3085).
Berichtigung:
Die Löschung der Zeichnungsberechtigung von Ernst Johann Meier in der Eintragung vom 04.05.1999 ist irrtümlich erfolgt. Er zeichnet neu als Mitglied, nicht mehr als Präsident.
Eingetragene Personen Neu:
Meier, Ernst Johann, Heimat Tägerig, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien