Informazioni su Georg Medricky
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Georg Medricky
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005200771, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
M REL AG, bisher in Zürich, CHE-147.825.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2011, Publ. 6023730).
Statutenänderung:
04.05.2021.
Sitz neu:
Schmerikon.
Domizil neu:
Aubrigstrasse 2, 8716 Schmerikon [eigene Räumlichkeiten].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Georg Medricky - real estate leverage (CH-020.1.050.135-1), in Wollerau, gemäss Vertrag vom 26.01.2011 und Übernahmebilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 85'225.20 und Passiven von CHF 25'627.00, wofür 550 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 4'598.20 als Forderung gutgeschrieben werden. CHF 45'000.00 werden bar liberiert.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.01.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspaxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 26.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Medricky, Georg, von Zürich, in Lachen SZ (Lachen), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Medricky, Jitka, von Hochfelden, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004732256, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RC Restaurant Concepts Holding AG, in Zürich, CHE-299.332.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Medricky, Georg, von Zürich, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santschi, Ulrich , von Sigriswil, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004489233, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RC Restaurant Concepts Holding AG, in Zürich, CHE-299.332.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189837).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Medricky, Georg, von Zürich, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Santschi, Ulrich , von Sigriswil, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].