Informazioni su Manuela Mayr
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manuela Mayr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005425319, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Spedition Mayr GmbH, in Val Müstair, CHE-467.509.517, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2019, Publ. 1004746378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinisch, Helmut, italienischer Staatsangehöriger, in Taufers im Münstertal (IT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mayr, Manuela, italienische Staatsangehörige, in Taufers im Münstertal (IT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Punt, Aaron, italienischer Staatsangehöriger, in Mals (IT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 198 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Punt, Werner, italienischer Staatsangehöriger, in Mals (IT), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004746378, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Spedition Mayr GmbH, in Val Müstair, CHE-467.509.517, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016, Publ. 3116647).
Statutenänderung:
21.10.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Import- und Exportdienstleistungen, insbesondere Verzollungen und Zollberatungen. Sie transportiert und handelt mit Waren aller Art, führt eine Reparaturwerkstatt für Fahrzeuge und bietet fach- und berufsspezifische Kurse an;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Hans, von Val Müstair, in Tschierv (Val Müstair), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinisch, Helmut, italienischer Staatsangehöriger, in Taufers im Münstertal (IT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schlanders (IT), mit 198 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mayr, Manuela, italienische Staatsangehörige, in Taufers im Münstertal (IT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schlanders (IT), mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kurz, Robert, von Val Müstair, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1139377, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Spedition Mayr GmbH, in Val Müstair, CH-350.4.003.649-1, Cunfin 15A, 7537 Müstair, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.10.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Import- und Export-Dienstleistungen, insbesondere Verzollungen und Zollberatungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mayr, Manuela, italienische Staatsangehörige, in Schlanders (IT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heinisch, Helmut, italienischer Staatsangehöriger, in Schlanders (IT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 198 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rupp, Hans, von Val Müstair, in Tschierv (Val Müstair), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.