Informazioni su Thomas Maurer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Maurer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Maurer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005420891, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CHE-109.336.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406500).
Statutenänderung:
28.02.2022.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Grindelstrasse 5, 8304 Wallisellen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland, die insbesondere in der Reisebranche tätig sind oder Dienstleistungen in diesem Bereich erbringen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Dies namentlich auch der Handel von Gütern jeglicher Art. Sie kann Vermögensverwaltung ausüben und auch Finanzierungen aller Art von Tochtergesellschaften vornehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 07.12.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 07.12.2001 einen Teil der Aktiven und Passiven der Diethelm Keller Holding AG, in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich "Travel Asia", gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2001, wonach die übernommenen Aktiven CHF 2'586'457.32 und die übernommenen Passiven CHF 500'000.-- betragen, wofür 11'256 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 07.12.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 07.12.2001 einen Teil der Aktiven und Passiven der Diethelm & Co AG, in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich "Travel Asia", gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2001, wonach die übernommenen Aktiven CHF 7'141'535.20 und die übernommenen Passiven CHF 6'633'558.-- betragen, wofür 2'744 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 07.12.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 07.12.2001 600'000 Aktien à 1 MYR der Diethelm Travel Management Sdn Bhd, Petaling Jaya (Malaysia), ausmachend 100 % des Aktienkapitals, zum Preis von höchstens CHF 1'000'000.-- zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Adrian T, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Andreas W., von Kradolf-Schönenberg, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Tol, Angelo, niederländischer Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tsering, Gonpo, von Ellikon an der Thur, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Thomas, von Aeugst am Albis, in Bangkok (TH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.