Informazioni su Reinhard Maurer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reinhard Maurer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005784720, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
mabema ag, in Diepoldsau, CHE-108.749.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, S.0, Publ. 3326021).
Statutenänderung:
13.06.2023.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 05.04.2023 auf die neu gegründete Zagalzel Invest AG, in Diepoldsau (CHE-454.710.814), und die neu gegründete BEP Invest AG, in Diepoldsau (CHE-327.577.191), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 340'000.00 herabgesetzt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland sowie das Erbringen und Durchführen von Finanz- und Verwaltungsgeschäften und damit verbundenen Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Lizenzen und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, vergeben, veräussern und erwerben sowie im Zusammenhang mit ihrem Zweck im In- und Ausland Liegenschaften erwerben. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Darlehen, Garantie- und Sicherheitsbestellungen tätigen, auch wenn sie im ausschliesslichen Interesse von anderen Gesellschaften oder Personen liegen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Aktienkapital neu:
CHF 170'000.00 [bisher: CHF 510'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 170'000.00 [bisher: CHF 510'000.00].
Aktien neu:
17'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 51'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (FL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Reinhard, von Zürich und Rorschach, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Rorschach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Maurer, Nicole, von Zürich, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005545886, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NOVENTA CONSULTING AG, in Diepoldsau, CHE-112.972.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2010, S.12, Publ. 5806698).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreisel, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichshafen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kirchheim/Teck (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maurer, Reinhard, von Zürich, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mundl, Julian, von Zürich, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater];
Bürki, Philippe, von Oberegg, in Rheineck, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Anpassung UID-Nummer der Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]
Numero di pubblicazione: HR02-1005073846, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Noventa Group AG, in Diepoldsau, CHE-387.839.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Reinhard, von Zürich, in Dornbirn (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Marxer, Dieter P., Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Korrektur Leerzeichen im Vornamen Dieter P. Marxer].