Informazioni su Philippe Maurer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Maurer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1581549, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ARC Sàrl, à Moutier, CHE-114.921.579, société à responsabilité limitée (No. FOSC 83 du 30.04.2012, Publ. 6659102).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maurer, Philippe, de Spiez, à Mervelier, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Merçay, Sabrina Barbara, de La Baroche, à Moutier, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: 1047865, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Websystem Sàrl, à Moutier, CH-073.4.012.506-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 210 du 28.10.2010, p. 4, Publ. 5871400).
Nouvelle raison sociale:
Websystem Sàrl en liquidation.
Adresse de liquidation:
chemin Champs du Rossat 3, 2745 Grandval. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 15.08.2013.
Inscription ou modification de personne(s):
Maurer, Philippe, de Spiez, à Grandval, gérant et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Mervelier, gérant avec signature individuelle];
Maurer-Geissbühler, Barbara, de Spiez, à Grandval, associée, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Maurer-Geissbühler, Barbara, à Mervelier].
Numero di pubblicazione: 6659102, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ARC Sàrl, à Moutier, CH-036.4.044.977-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 117 du 21.06.2010, p. 4, Publ. 5685224).
Nouvelle adresse:
rue du Moulin 2, 2740 Moutier.
Inscription ou modification de personne(s):
Maurer, Philippe, de Spiez, à Mervelier, gérant, avec signature individuelle [précédemment: à Moutier];
Merçay, Sabrina Barbara, de La Baroche, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Maurer, Sabrina, de Spiez].