Informazioni su Cornel Mattmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cornel Mattmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7027906, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
COMACOM Consulting AG, in Stans, CH-150.3.002.637-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6905804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattmann, Cornel, von Inwil, in Ennetmoos, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rindlisbacher, Rolf, von Lützelflüh, in Hergiswil NW, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maréchaux, Ernst Jean, von Luzern, in Stansstad, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Furger, Roland, von Erstfeld, in Sarnen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Jürgen Kurt, von Mellingen, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Franz, von Werthenstein, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schorno, Patrik, von Alpthal, in Küssnacht SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3984416, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
COMACOM GmbH, in Cham, CH-170.4.002.938-1, Erbringung von Dienstleistungen und Vermittlung von Ressourcen auf dem Gebiet der Informatik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2002, S. 17, Publ. 516596).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattmann, Cornel, von Inwil, in Ennetmoos, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 38'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2383038, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Winzero.net AG, in Stans, CH-150.3.002.637-5, Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Softwareprodukten und Softwarelizenzen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2001, S. 8351).
Statutenänderung:
22.07.2004.
Firma neu:
COMACOM Consulting AG.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informatik, insbesondere Beratung und Vermittlung von Ressourcen, Vertrieb von Hard- und Software, Konzeption und Realisation von Netzwerk- und Datenkommunikationsprojekten sowie Erstellen von Expertisen in Zusammenhang mit solchen Projekten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Liegenschaften sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandor, Akos, kanadischer Staatsangehöriger, in Stans, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattmann, Cornel, von Inwil, in Ennetmoos, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Leuenberger, Chantal Vivianne, von Lauperswil, in Ennetmoos, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.