Informazioni su Claudia Mattern
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Mattern
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6362726, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Mattern Research AG, in Stans, CH-150.3.002.665-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 14, Publ. 5044894).
Firma neu:
Mattern Research AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.09.2011 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Christen und Zobrist Treuhand AG, Achereggstrasse 10, 6362 Stansstad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattern, Dr. Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Othmar, von Ennetbürgen, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattern, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 941894, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
CUM Taste Masking AG, in Stans, Entwicklungs-, Erprobungs-, Herstellungs-, Verkaufs- und Beratungstätigkeiten für Arzneimittel und deren Wirkstoffe, Naturheilstoffe, Heil- und Hilfsmittel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2002, S. 9, Publ. 390020).
Statutenänderung:
25.03.2003.
Firma neu:
CUM Vet-Pharma AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.03.2003 werden 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet. Gleichzeitig werden 50 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Dr. Othmar, von Trub, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzen, Dr. Christoph, von Ried-Brig, in Boniswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marison, Ian William, britischer Staatsangehöriger, in Echandens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattern, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Gabriel, Othmar, von Ennetbürgen, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Koch, Benjamin, von Villmergen und Schlieren, in Rifferswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Mattern, Dr. Claudia, deutsche Staatsangehöriger, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.