Informazioni su Therese Matter Scheidegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Therese Matter Scheidegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1180203, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Yoga Schweiz Suisse Svizzera Berufsverband, in Bern, CH-035.6.021.315-7, Verein (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 4, Publ. 4251080).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Mayer, Gabriela, von Winterthur und Schaffhausen, in Alten (Kleinandelfingen), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Hubert, von Diepoldsau, in Egnach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, Therese, von Kölliken, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oswald, Peter, von Berg TG, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ziswiler, Johanna, von Sissach, in Eich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulthess-Scherer, Ottilia Maria, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann-Thornton, Janet, von Wattenwil, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waas Bidaux, Eveline Renate, von Bourg-en-Lavaux, in Grens, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasel, Irène, von St. Ursen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tsering, Michaela, von Ellikon an der Thur, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Westhauser, Ruth, von Feldbrunnen-St. Niklaus, in Kehrsatz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Jules Alfred, von Wattenwil, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baltensperger, Susanne, von Zürich, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Baltensperger Wedekind, Susanne, von Aesch und Brütten].
Numero di pubblicazione: 6535268, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Virco AG, in Bern, CH-053.3.007.748-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S. 5, Publ. 4849760).
Statutenänderung:
26.01.2012.
Firma neu:
Fahrwasser AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation von Anlässen (Events) und das Erbringen von Dienstleistungen im Marketingbereich. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben und verkaufen sowie alles tun, was geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem in Zusammenhang steht.
Mitteilungen neu:
[Die Mitteilungen sind aus den Statuten gestrichen worden].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter Scheidegger, Therese, von Kölliken und Eriswil, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Christoph, von Eriswil, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4849760, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Virco AG, in Sumiswald, CH-053.3.007.748-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2004, S. 3, Publ. 2543102).
Statutenänderung:
29.10.2008.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Scheidegger Christoph, Wildermettweg 62, 3006 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsbüro Lehmann AG, in Bern, Revisionsstelle;
Gerber, Christof, von Langnau im Emmental, in Hünibach (Gemeinde Hilterfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Christoph, von Eriswil, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sumiswald];
Matter Scheidegger, Therese, von Kölliken und Eriswil, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.