Informazioni su Markus Marti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Marti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4137670, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
M.W.H. NanoTech GmbH, in Belp, CH-035.4.015.196-9, Import, Vertrieb und Applikation von Nanotechnologie-Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2006, S. 2, Publ. 3387716).
Statutenänderung:
20.09.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Markus, von Lenk, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyder-Waibel, Thea, von Matten bei Interlaken, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-- [bisher: in Urtenen-Schönbühl (Urtenen-Schönbühl), mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].
Numero di pubblicazione: 4085440, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Marti Nano-Tech GmbH, in Bern, CH-035.4.037.608-9, c/o Markus Marti, Lentulusstrasse 76, 3007 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.08.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Import, der Vertrieb und die Applikation von Nanotechnologie-Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Marti, Markus, von Lenk, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Lehner, Annemarie, von Rorschacherberg, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Lehner, Walter, von Rorschacherberg, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Numero di pubblicazione: 3387716, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bauspez GmbH, bisher in Münsingen, CH-035.4.015.196-9, Dienstleistungen im Bauspezialitätenbereich usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.1999, S. 6478).
Statutenänderung:
15.05.2006.
Firma neu:
M.W.H. NanoTech GmbH.
Sitz neu:
Belp.
Domizil neu:
Hühnerhubelstrasse 60, 3123 Belp.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Import, Vertrieb und Applikation von Nanotechnologie-Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hildebrandt, Rudolf, von Thun, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hildebrandt, Daniel, von Thun, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: in Wabern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Marti, Markus, von Lenk, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Wyder-Waibel, Thea, von Matten bei Interlaken, in Urtenen-Schönbühl (Urtenen-Schönbühl), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.