Informazioni su Zoran Marinkovic
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zoran Marinkovic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005388800, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IBR Holding AG, in Luzern, CHE-113.714.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160706).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marinkovic, Zoran, von Ebikon, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005195492, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IBR International Business Relations Ltd.liab.Co., in Luzern, CHE-109.309.622, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S.15, Publ. 5402934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marinkovic, Zoran, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marinkovic, Silvana, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marinkovic, Stefan, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5402934, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IBR International Business Relations Ltd.liab.Co., bisher in Ebikon, CH-100.4.025.129-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 13, Publ. 5193020).
Statutenänderung:
25.11.2009.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Haldenstrasse 57, 6006 Luzern. [bisher: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marinkovic, Zoran, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: jugoslawischer Staatsangehöriger, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Marinkovic, Silvana, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: jugoslawische Staatsangehörige, in Ebikon, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].