Informazioni su Silvana Marinkovic
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Silvana Marinkovic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005909685, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MelbaLUX GmbH, bisher in Cham, CHE-375.672.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2023, Publ. 1005836093).
Statutenänderung:
05.12.2023.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o IBR International Business Relations Ltd.liab.Co., Haldenstrasse 57, 6006 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gheorghiu, Bogdan-Dumitru, rumänischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marinkovic, Silvana, von Ebikon, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005195492, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IBR International Business Relations Ltd.liab.Co., in Luzern, CHE-109.309.622, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S.15, Publ. 5402934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marinkovic, Zoran, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marinkovic, Silvana, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marinkovic, Stefan, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004727315, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ELSTAHL T&L GmbH, in Baar, CHE-114.104.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658050).
Statutenänderung:
24.09.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o STAX AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtz, Valérie, von Reinach (BL), in Hünenberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marinkovic, Silvana, von Ebikon, in Luzern, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].