Informazioni su Andri Marguth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andri Marguth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005048015, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Viamala Tourismus, in Rheinwald, CHE-107.660.557, Verein (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936617).
Statutenänderung:
16.09.2020. [Die Statutenänderung betrifft keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollegger-Banzer, Daniela, von Domleschg, in Scharans, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dönz, Barbara, von Urmein, in Urmein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simmen-Wanner, Sabina, von Splügen, in Splügen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gredig, Daniela, von Sils im Domleschg, in Zillis-Reischen, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Martin, von Sumiswald, in Bonaduz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michael, Gian, von Donat, in Donat, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cantieni, Martin, von Andeer, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Guido, von Zillis-Reischen, in Urmein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Thusis];
Heinz, Tamara, von Thusis, in Sufers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marguth, Andri, von Luzein, in Thusis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004488750, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Viamala Tourismus, in Splügen, CHE-107.660.557, Verein (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Philipp, von Tschappina, in Lantsch/Lenz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürbi, Daniel, von Zürich, in Andeer, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Löschl-Burkhardt, Angela, von Ruschein, in Splügen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marguth, Andri, von Luzein, in Thusis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Conrad, Guido, von Zillis-Reischen, in Thusis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dönz, Barbara, von Urmein, in Urmein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simmen-Wanner, Sabina, von Splügen, in Splügen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3130961, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Viamala Tourismus, in Splügen, CHE-107.660.557, Verein (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2012, Publ. 6662578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Catrina, Gian, von Andeer, in Andeer, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Komposch, Christian, von Thusis, in Thusis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luzi, Sibille, von Tomils und Avers, in Avers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollegger-Banzer, Daniela, von Domleschg, in Scharans, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vaz/Obervaz und Tomils, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bühler, Philipp, von Tschappina, in Lantsch/Lenz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Loi, Bruno, von Thusis, in Avers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michael, Gian, von Donat, in Donat, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marguth, Andri, von Luzein, in Thusis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.