Informazioni su Daniela Gredig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniela Gredig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005048015, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Viamala Tourismus, in Rheinwald, CHE-107.660.557, Verein (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936617).
Statutenänderung:
16.09.2020. [Die Statutenänderung betrifft keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollegger-Banzer, Daniela, von Domleschg, in Scharans, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dönz, Barbara, von Urmein, in Urmein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simmen-Wanner, Sabina, von Splügen, in Splügen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gredig, Daniela, von Sils im Domleschg, in Zillis-Reischen, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Martin, von Sumiswald, in Bonaduz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michael, Gian, von Donat, in Donat, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cantieni, Martin, von Andeer, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Guido, von Zillis-Reischen, in Urmein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Thusis];
Heinz, Tamara, von Thusis, in Sufers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marguth, Andri, von Luzein, in Thusis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004847813, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Viamala Tourismus, in Rheinwald, CHE-107.660.557, Verein (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727536).
Statutenänderung:
11.09.2014. 27.08.2019.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Betriebs-, Veranstaltungs- und Vermögenserträge, Tourismusförderungsabgaben, Beiträge der öffentlichen Hand/Gemeindebeiträge, Werbebeiträge, Verkaufs- und Vermarktungserträge und Provisionen, freiwillige Beiträge. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Betriebs-, Veranstaltungs- und Vermögenserträge, Kurtaxen, Tourismusförderungsabgaben, Beiträge der öffentlichen Hand/Gemeindebeiträge, Werbebeiträge von Leistungsträgern, Verkaufs- und Vermarktungserträge und Provisionen, freiwillige Beiträge]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, André, von Läufelfingen, in Andeer, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gredig, Daniela, von Sils im Domleschg, in Zillis-Reischen, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2068217, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Musikschule Viamala, in Thusis, CHE-114.737.544, Verein (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 978837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Claudio, von Chur und Wattwil, in Thusis, Schulleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, Martin, von Volketswil, in Paspels, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gredig, Daniela, von Sils im Domleschg, in Zillis-Reischen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stolz, Silvia, von Basel, in Flerden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Catrina, Cornelia, von Nufenen, in Splügen, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kollegger, Mario, von Vaz/Obervaz, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hohl, Rahel, von Wolfhalden, in Castrisch (Ilanz/Glion), Schulleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.