Informazioni su Samuel Peter Mani
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Samuel Peter Mani
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3319673, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hansruedi Gloor-Stiftung, in Rumendingen, CHE-103.928.301, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 02.07.1988).
Name neu:
Hansruedi Gloor-Stiftung in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Karolinenheim, Dorf 21, 3472 Rumendingen. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 01.11.2016 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhli, Otto, von Kallnach, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mani, Samuel, von Diemtigen, in Rumendingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Markus, von Sumiswald, in Koppigen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1693347, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Karolinenheim, in Rumendingen, CHE-110.334.957, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6649384).
Domizil neu:
Dorf 21, 3472 Rumendingen. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 132, 3472 Rumendingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mani, Samuel Peter, von Diemtigen, in Wynigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Markus, von Sumiswald, in Koppigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PKO Treuhand GmbH (CHE-114.260.217), in Kirchberg BE, Revisionsstelle [bisher: PKO Treuhand GmbH (CH-036.4.041.753-9)].
Numero di pubblicazione: 5558602, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Karolinenheim, in Rumendingen, CH-053.7.016.560-5, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2004, S. 4, Publ. 2186818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felser, Hansruedi, von Nidau, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morosoli, Conrad, von Capriasca, in Heimisbach (Trachselwald), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Trachselwald (Heimisbach), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Peter, von Wyssachen, in Lyssach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Andrea, von Lauperswil, in Wynigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Matter, Rudolf, von Kölliken, in Rumendingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter Widmer, Beatrice, von Altstätten und Heimiswil, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mani, Samuel Peter, von Diemtigen, in Wynigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rumendingen].