Informazioni su Mirjam Wilma Maier
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mirjam Wilma Maier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006122711, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
onboos GmbH, in St. Gallen, CHE-247.129.139, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648646).
Statutenänderung:
28.08.2024.
Sitz neu:
Gaiserwald.
Domizil neu:
c/o David Tatzl, Linerhofstrasse 5, 9032 Engelburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Mirjam Wilma, deutsche Staatsangehörige, in Muggensturm (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tatzl, David, österreichischer Staatsangehöriger, in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005648646, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
onboos GmbH, in St. Gallen, CHE-247.129.139, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537685).
Domizil neu:
Gübsenstrasse 90, 9015 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Mirjam Wilma, deutsche Staatsangehörige, in Muggensturm (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR01-1005537685, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
onboos GmbH, in St. Gallen, CHE-247.129.139, Oberer Graben 3, 9000 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.08.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik sowie Kommunikation und Verkauf, insbesondere Beratung, Seminare und Kurse. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Herstellung von sowie den Handel mit Software und Hardware. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.06.2022/28.06.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Tatzl, David, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Maier, Mirjam Wilma, deutsche Staatsangehörige, in Muggensturm (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.