Informazioni su Klaus-Dieter Maier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Klaus-Dieter Maier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3633947, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KDM Projekt AG, in Cham, CHE-112.895.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7090794).
Statutenänderung:
28.06.2017.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen insbesondere im Bereich des Immobilienwesens;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Klaus-Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Fischingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rauch, Ursula, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6234840, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KDM Projekt AG, in Baar, CH-170.3.029.406-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, S. 0, Publ. 6110482).
Domizil neu:
Grabenstrasse 25, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Klaus-Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5717116, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KDM Projekt AG, in Baar, CH-170.3.029.406-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2008, S. 21, Publ. 4332276).
Statutenänderung:
09.06.2010.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail .
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saldor Revisions GmbH, in Fehraltorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Klaus-Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hall in Tirol (AT)].