Informazioni su Markus Maibach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Maibach
Ultimi comunicati FUSC: Markus Maibach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3162389, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MEDARIS GmbH, in Risch, CHE-112.131.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2473035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maibach, Markus, von Dürrenroth, in Schwarzenburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Materia Medica Maibach AG (CHE-113.166.248), in Risch, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Maibach, Andrea, von Dürrenroth, in Schwarzenburg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 969055, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
causa click! GmbH, in Risch, CH-170.4.010.202-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 12, Publ. 5970578).
Statutenänderung:
13.06.2013.
Zweck neu:
Verkauf und Vermittlung von elektronischen Medien sowie Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen auf eigene oder fremde Rechnung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 13.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maibach, Andrea, von Niederönz, in Mittelhäusern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kopp, Oliver, von Niederönz, in Buchs AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
KMS Treuhand & Revisions AG (CH-073.3.006.175-9), in Aarberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maibach, Markus, von Dürrenroth, in Schwarzenburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Mittelhäusern und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6557836, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MEDARIS GmbH, in Risch, CH-170.4.005.266-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2008, S. 17, Publ. 4702786).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maibach, Andrea, von Dürrenroth, in Schwarzenburg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Mittelhäusern];
Maibach, Markus, von Dürrenroth, in Schwarzenburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Mittelhäusern].