Informazioni su Marina Ingrid Magoley
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marina Ingrid Magoley
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7199476, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
SkyBuilding AG, in Stans, CH-170.3.034.472-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2013, Publ. 7009990).
Statutenänderung:
17.05.2013.
Sitz neu:
Stansstad.
Domizil neu:
Bachstrasse 3, 6362 Stansstad.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magoley, Marina Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Hünenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].
Numero di pubblicazione: 6914086, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
SkyBuilding AG, bisher in Baar, CH-170.3.034.472-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2011Publ. 6424444).
Statutenänderung:
15.10.2012.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Breitenweg 10, 6370 Stans.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export sowie der Handel von Gütern aller Art. Die Gesellschaft erbringt Service- und Reparaturdienstleistungen sowie Beratungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Arbeit und Personal vermitteln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ekman, Jacob, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Benz, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ekman, Pontus, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magoley, Marina Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Mitglied, mit Einzelunterschrift.