Informazioni su Beat Benz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Benz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1256877, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AS Altena AG, in Baar, CHE-115.044.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6854290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1250001, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MarvelLight AG, in Baar, CHE-115.580.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2011, Publ. 6420438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürlimann, Sven, von Rüegsau, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7018046, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aarefeld AG, bisher in Baar, CH-170.3.035.748-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2011, Publ. 6424414).
Gründungsstatuten:
17.05.2011.
Statutenänderung:
14.12.2012.
Firma neu:
ecos office center AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bellerivestrasse 11, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Businesscenters. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ekman, Jacob, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Benz, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ekman, Pontus, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wächter, Daniel Jürg, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.