Informazioni su Toni Macchi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Toni Macchi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3785653, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Macchi Bau AG, in Schötz, CHE-109.484.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2004, Publ. 2577970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macchi, Toni, von Schötz, in Schötz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macchi, Micha, von Schötz, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schötz, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Macchi-Kaufmann, Adelheid, von Schötz, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Cura Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 3063045, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Chrüzmatte Schötz, in Schötz, CHE-103.545.928, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6906026).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macchi, Toni, von Schötz, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Claudia, von Schötz, in Schötz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Cura Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 7139194, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Inter-Invest-Schötz AG, in Schötz, CH-100.3.007.135-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 18, Publ. 5090518).
Firma neu:
Inter-Invest-Schötz AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19.03.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Max, von Schötz und Entlebuch, in Schötz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macchi, Toni, von Schötz, in Schötz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felber, Oskar, von Schötz, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rölli, Robert, 1949, von Schötz, in Schötz, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cura Treuhand AG (CH-100.3.005.296-0), in Luzern, Liquidatorin.