Informazioni su Alvaro Mabillard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alvaro Mabillard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005556016, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Constellium Valais SA, à Sierre, CHE-105.980.844, société anonyme (No. FOSC 80 du 27.04.2021, Publ. 1005161709).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Thomas, Lionel, de Etagnières, à Sion, directeur, avec signature collective à deux;
Mabillard, Alvaro, de Grimisuat, à Vétroz, avec procuration collective à deux;
Wahl, Patrick, de Risch, à Rotkreuz (Risch), avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Berclaz, Sébastien, de Crans-Montana, à Savièse, vice-directeur, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux];
Budon, Pascal, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, avec procuration collective à deux [précédemment: ressortissant français, à Veyras].
Numero di pubblicazione: 4241474, Ufficio del registro di commercio Vallese
Alcan Aluminium Valais SA, à Sierre, CH-626.3.000.048-9, fabrication, traitement, exploitation de produits en aluminium et de ses alliages ou en d'autres métaux, commerce de tels produits, société anonyme (FOSC no 172 du 06.09.2007, p. 17, publ. 4098386).
Personnes et signatures radiées:
Salamin, Harry-Lionel, de St-Luc, à Sierre, avec procuration collective à deux;
Coltro, Mirko, de Nendaz, à Sierre, avec procuration collective à deux;
Rodel, Eduard, de Fahrwangen, à Chamoson, avec procuration collective à deux;
Chanteclair, Jacques, citoyen français, à Sierre, avec procuration collective à deux;
Gaudin, Serge, de Evolène, à Evolène, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Zimmermann, Hubert, de Wohlenschwil, à Staufen, directeur, avec signature collective à deux;
Veuthey, François, de Vernayaz, à Sion, vice-directeur, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux];
Décaillet, Christian, de Vernayaz, à Vernayaz, vice-directeur, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux];
Kuonen, Oscar, de Guttet-Feschel, à Sierre, avec procuration collective à deux;
Mabillard, Alvaro, de Grimisuat, à Vétroz, avec procuration collective à deux;
Rouault, Philippe, citoyen français, à Sierre, avec procuration collective à deux;
Ruf, Adrian, de Buch am Irchel, à Sierre, avec procuration collective à deux;
Silietti, Fabrizio, de Chavornay, à Grône, avec procuration collective à deux;
Tridon, François, citoyen français, à Sierre, avec procuration collective à deux;
Voland, Christian, citoyen français, à Bramois (Sion), avec procuration collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2597288, Ufficio del registro di commercio Vallese
CETEC Marketing Sàrl, précédem. à Vétroz, CH-626.4.008.569-3, vente, achat, importation, exportation de tous produits, accessoires et logiciels (software) dans les domaines techniques, mécaniques et électroniques, société à responsabilité limitée (FOSC no 151 du 06.08.2004, p. 12, publ. 2393870).
Modification des statuts:
25.11.2004.
Nouvelle raison sociale:
WINGO Sàrl.
Nouveau siège:
Sierre.
Nouvelle adresse:
c/o BFR, Bureau Fiduciaire et Révision SA, route de Sion 63, 3960 Sierre.
Personnes et signatures radiées:
Mabillard, Alvaro, de Grimisuat, à Vétroz, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 7'000.--;
Grillo, Christophe, de Essert FR, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 7'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Bayard, Daniel, de Varen et Inden, à Bramois, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 21'000.-- [précédemment: avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 7'000.--].