Informazioni su Yves Luyet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Yves Luyet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005639364, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Domaine des Clies Sàrl, à Savièse, CHE-265.663.158, Chemin des Clies 10, 1965 Savièse, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.12.2022.
But:
La société a pour but l'exploitation de domaines viticoles et d'une cave, le commerce de vins et toutes opérations notamment immobilières liées directement ou indirectement au but.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
convocation à l'assemblée générale par écrit ou par courriel et toute autre communication par écrit, par fax ou par courrier électronique.
Personne(s) inscrite(s):
Luyet, Yves, de Savièse, à Savièse, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00;
Jollien, Yvan, de Savièse, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 13.12.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 1205761, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Lgest Sàrl, à Savièse, CHE-193.639.756, c/o Yves Luyet, Chemin des Clies 12, 1965 Savièse, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
30.10.2013, 13.11.2013.
But:
Management, promotions, locations et financement d'achats et ventes immobilières (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Luyet, Yves, de Savièse, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00. Selon déclaration du 30.10.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 3788884, Ufficio del registro di commercio Vallese
Bowling des Rottes Sàrl, à Conthey, CH-626.4.008.760-0, acquisition, vente et mise en valeur de biens immobiliers, société à responsabilité limitée (FOSC no 221 du 14.11.2006, p. 18, publ. 3635470).
Personnes et signatures radiées:
Luyet, Yves, de Savièse, à Savièse, gérant, avec signature collective à trois avec Antoine Rieder et Maurice Bracci;
Fauchère, Pierre-Alain, de Evolène, à Evionnaz, gérant, avec signature collective à trois avec Antoine Rieder et Maurice Bracci.
Inscription ou modification de personnes:
Bracci, Maurice, de Evolène, à Les Haudères (Evolène), associé et gérant, avec signature collective à deux , pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: avec signature collective à trois avec Antoine Rieder, Yves Luyet ou Pierre-Alain Fauchère];
Rieder, Antoine, de Evolène, à Evolène, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: avec signature collective à trois avec Maurice Bracci, Yves Luyet ou Pierre-Alain Fauchère].