Informazioni su Daniela Lüthy
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniela Lüthy
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005391655, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Faktor3 AG, in Dübendorf, CHE-114.897.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2009, S.26, Publ. 5056472).
Statutenänderung:
12.01.2022.
Sitz neu:
Küsnacht (ZH).
Domizil neu:
Kohlrainstrasse 10a, 8700 Küsnacht ZH.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 15.09.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Faktor 3, Hans-Erich Lüthy, Anlage- und Versicherungsberatung (CH-020.1.911.226-9), in Dübendorf, gemäss Vertrag vom 19.05.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 159'385.00 und Passiven von CHF 57'661.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'724.00 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthy, Hans-Erich, von Erlinsbach AG, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüthy, Daniela, von Erlinsbach AG, in Volketswil, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Michel, von Küsnacht (ZH), in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, René, von Kestenholz, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.