Informazioni su Markus Stephan Lüchinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Stephan Lüchinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005379427, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
mo lens gmbh, in Tägerwilen, CHE-475.915.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, S.0, Publ. 1212549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüchinger, Markus Stephan, von Oberriet SG, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Oliver Christian, von Müllheim, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004841493, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Falco Linsen AG, in Tägerwilen, CHE-103.169.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüchinger, Markus, von Oberriet SG, in Tägerwilen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krauss, Madeleine, von Mörschwil, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Signer, Maya, von Appenzell, in Tägerwilen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1212549, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
mo lens gmbh, in Tägerwilen, CHE-475.915.457, Talackerstrasse 14, 8274 Tägerwilen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2013, 26.11.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, die Entwicklung und den Vertrieb von Kontaktlinsendesign. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. .
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.11.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gubler, Oliver Christian, von Müllheim, in Frauenfeld, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lüchinger, Markus Stephan, von Oberriet SG, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.