Informazioni su Desiree Ludwig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Desiree Ludwig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004966813, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
PASSION4LIFE - Desiree Ludwig, in Sarnen, CHE-158.534.147, Wilerstrasse 59, 6062 Wilen (Sarnen), Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Dienstleistungen und Produkte für Gesundheit und Prävention.
Eingetragene Personen:
Ludwig, Desiree, deutsche Staatsangehörige, in Sarnen, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3754421, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GesundeZukunft GmbH, in Oberägeri, CHE-115.787.585, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3728039).
Domizil neu:
Chalchrain 6, 6315 Oberägeri.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludwig, Desiree, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Urs, von Frick, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2102999, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GesundeZukunft GmbH, bisher in Schwyz, CHE-115.787.585, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1240699).
Gründungsstatuten:
25.06.2010.
Statutenänderung:
11.12.2013.
Sitz neu:
Oberägeri.
Domizil neu:
Terrassenweg 15, 6315 Oberägeri.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Urs, von Frick, in Oberägeri, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schwyz, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ludwig, Desiree, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.