Informazioni su Daniel Luder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Luder
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Luder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005950862, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Daniel Luder AG, in Höchstetten, CHE-103.359.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2949815).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Daniel, von Höchstetten, in Höchstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Luder, Beat, von Höchstetten, in Hellsau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luder, Martin, von Höchstetten, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4521412, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Daniel Luder AG, in Höchstetten, CH-053.3.000.207-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 3, Publ. 3784664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stärkle, Christian, von Zürich und Gaiserwald, in Ersigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Daniel, von Höchstetten, in Höchstetten, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Numero di pubblicazione: 3563080, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Automobilengineering & -consulting GmbH, in Rothrist, CH-400.4.024.470-4, Beratung von Unternehmen in der Autobranche usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 30.06.2003, S. 1, Publ. 1057598).
Statutenänderung:
10.08.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Daniel, von Höchstetten, in Höchstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Daniel Luder AG, in Höchstetten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Capuzzi Consulting GmbH, in Zofingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stärkle, Werner, von Zürich und Gaiserwald, in Kirchberg BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.