Informazioni su Dick Jan Rombout Los
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dick Jan Rombout Los
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005100465, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Clara Higy für Tierschutz, in Bern, CHE-109.665.548, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blindenbacher, Eric, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Los, Dick Jan Rombout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Monika, von Langnau im Emmental, in Pfaffnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Delia, von Riggisberg, in Bösingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffer, Monique, von Rüti bei Büren, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].
Numero di pubblicazione: 1905217, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Clara Higy für Tierschutz, in Bern, CHE-109.665.548, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069266).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Monika, von Langnau im Emmental, in Pfaffnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Los, Dick Jan Rombout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].
Numero di pubblicazione: 1245721, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Tierschutz, in Zürich, CHE-107.825.901, Verein (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, Publ. 6224788).
Statutenänderung:
27.05.2013. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Dr. Hans H., von Richterswil, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Bernhard, von Rüeggisberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Dr. Sandra, von Boniswil, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit dem Co-Präsident [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Humbert, Dr. Denis G., von Zürich, in Thalwil, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit dem Co-Präsident [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Hartmann-Furter, Marianne, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Todeschini, Oscar, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Widmer Graf, Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Chicchini, Claudio, von Aarau, in Wohlen AG, Mitglied des Vorstandes und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Quästor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haus-Oertle, Dr. Caroline, von Teufen AR, in Wiesendangen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Grieder, Thomas, von Känerkinden, in Pfäffikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Brodmann, Nadia, von Liestal, in Bubendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Los, Dick Jan Rombout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Spörli, Maja, von Ballwil, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.