Informazioni su Karolin Linker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karolin Linker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005782655, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Elsbeth Kasser-Stiftung, in Thun, CHE-110.396.421, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377443).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Walter Dr. iur., von Davos, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bek, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kanyar-Becker, Helena Dr., von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Linker, Karolin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosenstein, Gabrielle, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Picard, Alain, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sibold, Noëmi, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3808145, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
STIFTUNG KINDER- UND JUGENDMUSEUM, in Zumikon, CHE-109.668.096, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linker, Karolin, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cornu, Monique, von Mutrux, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1364327, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
STIFTUNG KINDER- UND JUGENDMUSEUM, in Zumikon, CHE-109.668.096, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, Publ. 6802090).
Urkundenänderung:
03.12.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linker, Karolin, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D & G Wirtschaftsprüfer AG (CHE-102.098.329), in Zürich, Revisionsstelle.