Informazioni su Alexandra Linder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexandra Linder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005549095, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Avaloq Outline AG, in Winterthur, CHE-112.457.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534527).
Statutenänderung:
22.08.2022.
Firma neu:
SPS Outline AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SPS Outline SA) (SPS Outline Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ardielli, Enrico, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Thomas, von Heimiswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Schömberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Damian, von Menziken, in Aristau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieper, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, David, von Reinach (BL), in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Alexandra, von Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005396113, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Post Solutions AG, in Zürich, CHE-105.493.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Hermann, von Eschlikon, in Kirchberg SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldispühl, Christoph Josef, von Honau, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Alexandra, von Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marek, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuber, Adrian Peter, von Seedorf (BE), in Berikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005387482, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SPS Holding AG, in Zürich, CHE-209.809.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005340939).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Alexandra, von Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.