Informazioni su Corinne Lindenmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Corinne Lindenmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006107878, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schlupfhuus Zürich, in Zürich, CHE-103.072.953, Verein (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2024, Publ. 1005939742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Adrian, genannt Ady, von Brugg, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weingartner, Martha, von Nottwil, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lindenmann, Corinne, von Zürich, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Volketswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller Rusch, Martin, von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bretscher, Tobias, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Natalie, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bissig, Claudia, von Glarus Süd, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Unterschächen].
Numero di pubblicazione: HR02-1006071599, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Swissbyte GmbH, in Appenzell, CHE-105.269.900, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2023, Publ. 1005898916).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmann, Corinne, von Zürich, in Nänikon (Uster), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006034090, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
QualiSens GmbH, in Volketswil, CHE-113.652.916, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, S.0, Publ. 6982452).
Statutenänderung:
06.05.2024.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Werrikerstrasse 9, 8606 Nänikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmann, Corinne, von Zürich, in Uster, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Volketswil].