Informazioni su Dr. Patrick Lichtsteiner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Patrick Lichtsteiner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Patrick Lichtsteiner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004985913, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Heliotis AG, in Root, CHE-112.534.289, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724321).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lichtsteiner, Dr. Patrick, von Sempach und Schötz, in Gisikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3988201, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Inilabs GmbH, in Zürich, CHE-114.986.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, Publ. 2393939).
Statutenänderung:
13.12.2017.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.12.2017 und Bilanz per 30.06.2017 mit Aktiven von CHF 771'841.17 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 571'082.25 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
iniLabs AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 13.12.2017 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 45'000.00 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berner, Raphael, von Schafisheim, in Plan-les-Ouates, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conradt, Jörg-Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lichtsteiner, Patrick, von Sempach, in Gisikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Douglas, Dr. Rodney, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Delbruck, Tobias, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lawrence, David Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eng, Kynan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bamford, Simeon Asher, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1212385, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Inilabs GmbH, in Zürich, CH-020.4.040.645-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S. 30, Publ. 5176918).
Statutenänderung:
31.10.2013.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion und Unterhalt von neurotechnologischen Geräten sowie dazugehörender Software. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Stammkapital neu:
CHF 35'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conradt, Jörg-Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Berner, Raphael, von Schafisheim, in Plan-les-Ouates, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lichtsteiner, Patrick, von Sempach, in Gisikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.