Informazioni su Andreas Leutwyler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Leutwyler
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Leutwyler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6454094, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SRS Medical GmbH, in Winznau, CH-241.4.006.729-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2009, S. 8, Publ. 5424386).
Statutenänderung:
25.11.2011.
Sitz neu:
Härkingen.
Domizil neu:
Im Feld 4, 4624 Härkingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Nadia, von Spiringen und Winznau, in Härkingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Winznau];
Leutwyler, Andreas, von Reinach AG, in Härkingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Therwil].
Numero di pubblicazione: 5424386, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Schatzjäger Herger GmbH, in Winznau, CH-241.4.006.729-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 16, Publ. 5171906).
Statutenänderung:
23.12.2009.
Firma neu:
SRS Medical GmbH.
Zweck neu:
Erbringung von medizinischen und haushaltstechnischen Dienstleistungen, namentlich Notfall- und Rettungsdienste, Kranken- und Behindertentransporte, Pflege- und Betreuungsarbeiten, entsprechende Aus- und Weiterbildungskurse sowie technischer Service und Vertrieb. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, vermitteln und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herger, Daniel, von Spiringen, in Winznau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Nadia, von Spiringen und Winznau, in Winznau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Leutwyler, Andreas, von Reinach AG, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.