Informazioni su Daniel Leuthold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Leuthold
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Leuthold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004619516, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dani's Juice Market AG, in Zürich, CHE-108.381.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, S.0, Publ. 2756055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Balthasar, von Winterthur, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Daniel, von Nesslau, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5210046, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dani's Juice Market AG, in Zürich, CH-020.3.006.547-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.1995, S. 5551).
Statutenänderung:
25.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van den Berg, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leemann, Daniel, von Meilen, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Daniel, von Nesslau, in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Nesslau, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Engler Leuthold, Charlotte, von Nesslau-Krummenau, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4952024, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
wwware.ch baumann, leuthold, kreyenbühl, in Ennetbaden, CH-400.2.022.888-1, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2001, S. 6285).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
wwware.ch Daniel Leuthold.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Langhaus 4, 5400 Baden. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Michel Baumann und Patrick Kreyenbühl aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Inhaber Daniel Leuthold führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Michel, von Niederlenz, in Birr, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Kreyenbühl, Patrick, von Ettiswil und Dagmersellen, in Ennetbaden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Daniel, von Guggisberg, in Baden, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetbaden, Gesellschafter mit Einzelunterschrift].