Informazioni su Jean-Marie Lerch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jean-Marie Lerch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005421338, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
BIB Consulting GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-115.317.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065749).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzgeber, Stefan, von Luzein, in Neuhausen am Rheinfall, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lerch, Jean-Marie, von Beringen, in Löhningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bachmann, Karl Beat, genannt Beat, von Buchholterberg, in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004778201, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
BIB Consulting GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-115.317.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, Publ. 3694811).
Statutenänderung:
04.12.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von unabhängigen Dienstleistungen auf dem Gebiet der umfassenden Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung für Unternehmen und Privatpersonen (Analyse, Umsetzung und Betreuung), Vermittlung von Versicherungs- und Vorsorgeverträgen, Vermögensverwaltung, Treuhandtätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 80'000.00 [bisher: CHF 60'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunschwiler, Urs, von Bettwiesen, in S. Nazzaro (Gambarogno), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Karl Beat, genannt Beat, von Buchholterberg, in Neuhausen am Rheinfall, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Bachmann, Beat, Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer, mit Unterschrift zu zweien];
Lerch, Jean-Marie, von Beringen, in Löhningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004735899, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Versicherungstreuhand Poles & Partner AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-109.884.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Jean-Marie, von Beringen, in Löhningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.