Informazioni su Michael Lenz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Lenz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004948595, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Hotel Saratz AG, in Pontresina, CHE-102.798.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Michael, von Uesslingen-Buch, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Peter Heinz, von Aarwangen, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1961709, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Bahnhof Wasserauen AG, in Schwende, CHE-113.883.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2009, S. 3, Publ. 5364328).
Statutenänderung:
27.01.2015.
Firma neu:
Laseyer AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Gastronomiebetriebes inkl. Beherbergung, den Handel mit Waren aller Art. Ebenso kann die Gesellschaft mit Immobilien handeln, diese halten und verwalten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Michael, von Uesslingen-Buch, in Pontresina, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hunziker, Adrian, von Hendschiken, in Appenzell Steinegg (Rüte), Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horácek, Michal, tschechischer Staatsangehöriger, in Wasserauen (Schwende), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dihelová, Gabriela, deutsche Staatsangehörige, in Druzec (CZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6133060, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
PARATECH AG, in Schwende, CH-310.3.000.489-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2009, S. 3, Publ. 5047520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Michael, von Uesslingen-Buch, in Pontresina, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Thomas, von Illnau-Effretikon und Zürich, in Wasserauen (Schwende), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].