Informazioni su Hotel Saratz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hotel Saratz AG
- Hotel Saratz AG con sede a Pontresina è una Società anonima nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni». Hotel Saratz AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 01.01.1983.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 30.05.2024.
- L’azienda Hotel Saratz AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-102.798.208.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Peter Robert Kämpfer,
Lukas Felix Kuttler Saratz,
Susanne Ursula Walti-Raetzer,
Annatina Brigitta Saratz,
Dr. Gregor Philipp Joos
i più recenti aventi diritto di firma
Ulf Naumann,
Peter Robert Kämpfer,
Lukas Felix Kuttler Saratz,
Susanne Ursula Walti-Raetzer,
Annatina Brigitta Saratz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pontresina
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.003.314-8
IDI/IVA
CHE-102.798.208
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Hotel-, Restaurations-, Kongress-, Seminar-, Event- und Ausstellungs-Betrieben sowie die Erbringung von Dienstleistungen, welche damit und mit dem Tourismus im Allgemeinen Zusammenhängen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RRT AG Treuhand und Revision | Chur | 28.11.2014 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Eltschinger & Partner AG | Thalwil | 21.02.2012 | 27.11.2014 | |
BDO AG | Luzern | <2004 | 20.02.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Saratz | 15.02.2017 | attivo | 64864/2016 |
Ultimi comunicati FUSC: Hotel Saratz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006044073, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Hotel Saratz AG, in Pontresina, CHE-102.798.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006002156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urban Scherer, Yvonne Gabriele, von Sursee, in Celerina/Schlarigna, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numero di pubblicazione: HR02-1006002156, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Hotel Saratz AG, in Pontresina, CHE-102.798.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Martin, von Sursee, in Celerina/Schlarigna, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naumann, Ulf Hartwig, deutscher Staatsangehöriger, in Pontresina, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numero di pubblicazione: HR02-1005941641, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Hotel Saratz AG, in Pontresina, CHE-102.798.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Gérard, von Zürich, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kämpfer, Peter Robert, von Oeschenbach, in Greppen, Vizepräsident + Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuttler Saratz, Lukas, von Muttenz, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saratz, Annatina Brigitta, von Pontresina, in Zug, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walti, Susanne Ursula, von Dürrenäsch, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.