Informazioni su Ingrid Leitner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ingrid Leitner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5014232, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Leitner Carrosserie AG, St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.3.024.488-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2002, S. 9, Publ. 341948).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitner, Peter, von Wittenbach, in Berg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Leitner, Jürgen, von Wittenbach, in Berg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leitner, Ingrid, von Wittenbach, in Berg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pege Transport GmbH, in Berg SG, Erlen 7, 9305 Berg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.6.1997.
Zweck:
Ausführung von Transporten aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, mieten und vermieten, pachten und verpachten, Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung:
Fr.20000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft PG Transport, P. Leitner und G. Gleffe, in Berg SG, gemäss Sacheinlagevertrag vom 12.05.1997 und Übernahmebilanz per 31.03.1997 mit Aktiven von CHF 150808.25 und Passiven von CHF 130808.25, zum Übernahmepreis von CHF 20000, welcher voll an das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Leitner, Peter, von Wittenbach, in Berg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.18000;
Leitner, Ingrid, von Wittenbach, in Berg SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.2000.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Leitner Carrosserie AG, St. Gallen, in St. Gallen, Reparatur von Autocarrosserien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.143 vom 27.7.1993, S.3928).
Statutenänderung:
28.11.1996.
Zweck neu:
Reparatur von Autocarrosserien und alle damit verwandten Zweige sowie Handel mit Motorfahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, mieten und vermieten, pachten und verpachten, Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
) (bisher: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 8. Februar 1985 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1984 von der bisherigen Kollektivgesellschaft "P. + I. Leitner, Carrosserie", in St. Gallen, den Geschäftsbetrieb mit sämtlichen Aktiven von Fr.188833.35 und Passiven von Fr.41442.35 zum Preise von Fr.147391, wovon Fr.100000 an das Grundkapital angerechnet werden.).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, Ingrid, von Wittenbach, in Berg SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitner, Peter, von Wittenbach, in Berg SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident).