Informazioni su Robert Leimgruber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Leimgruber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2680779, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Paul Leimgruber AG, in Pratteln, CHE-108.095.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2014, Publ. 1848667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimgruber, Paul, von Basel, in Bettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leimgruber, Robert, von Basel, in Diegten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löw, Hanspeter, von Biel-Benken, in Ranspach-le-Bas (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fox, Hans-Peter, von St. Gallen, in Gempen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5976290, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Paul Leimgruber & Co. AG, bisher in Basel, CH-270.3.003.687-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, S. 6, Publ. 4657646).
Gründungsstatuten:
15.12.1992.
Statutenänderung:
20.12.2010.
Firma neu:
Paul Leimgruber AG.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Niderfeldstrasse 5, 4133 Pratteln.
Zweck:
Durchführung von Warentransporten sowie Betrieb einer Reparaturwerkstätte für Lastwagen und Personenwagen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen der Transportbranche beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Grundeigentum erwerben.
Aktienkapital:
CHF 600'000.00.
Liberierung:
CHF 600'000.00.
Aktien:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Paul Leimgruber & Co.', in Basel, zum Preis von höchstens CHF 2'600'000.--.].Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimgruber, Paul, von Basel, in Bettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Fox, Hans-Peter, von St. Gallen, in Gempen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Leimgruber, Michael, von Basel und Herznach, in Bottmingen, Direktor, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Dünner, Jürg, von Arlesheim, in Arlesheim, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
L & L Revision GmbH (CH-270.4.015.392-7), in Basel, Revisionsstelle (wie bisher);
Bernhard, René, von Davos, in Bättwil-Flüh (Bättwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Wiesen GR, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huggenberger, Ursula, von Basel, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Leimgruber, Robert, von Basel, in Diegten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Löw, Hanspeter, von Biel-Benken, in Ranspach-le-Bas (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Biel-Benken, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schleuniger, Jan, von Klingnau, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Stein AG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Tobler, Markus, von Lutzenberg, in Wahlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 859318, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Paul Leimgruber & Co. AG, in Basel, Warentransporte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2002, S. 4, Publ. 731646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrini, Enrico, von Riehen, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, René, von Wiesen GR, in Bättwil-Flüh, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wiesen, in Münchenstein];
Leimgruber, Robert, von Basel, in Diegten, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reinach BL];
Leimgruber, Michael, von Basel und Herznach, in Bottmingen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel];
Fox, Hans-Peter, von St. Gallen, in Basel, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muttenz].