Informazioni su Diana Lehnert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Diana Lehnert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005636886, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tonhalle-Gesellschaft Zürich, in Zürich, CHE-101.070.015, Verein (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dangel, Roland, von Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haerle, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Madeleine, von Solothurn, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kull-Benz, Katharina, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehnert, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mauch, Corine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rossetti, Katharina, von Breggia, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sarnthein-Lotichius, Ursula, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005438460, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Kammerorchester-Verein, in Zürich, CHE-101.842.321, Verein (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005096595).
Statutenänderung:
23.11.2021.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus den Veranstaltungen und der Verwertung von Wiedergaberechten, weitere Beiträge und Erträge aller Art, Zuwendungen der Gesellschaft der Freunde des Zürcher Kammerorchesters, der öffentlichen Hand gemäss Subventionsvertrag und von Sponsoren und Stiftungen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge (CHF 100.-- pro Mitglied und Jahr), Erträge aus Veranstaltungen und Verwertung von Wiedergaberechten, weitere Beiträge und Erträge aller Art, Zuwendungen der Gesellschaft der Freunde des Zürcher Kammerorchesters und der öffentlichen Hand gemäss Subventionsvertrag.].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beil, Christophe, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehnert, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi Aebersold, Anna, von Aarberg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Risch, Leonie, liechtensteinische Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1004832297, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG (Tonhalle-Gesellschaft Zürich Limited) (Tonhalle-Gesellschaft Zürich SA), in Zürich, CHE-369.606.326, Zahnradstrasse 22, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2020.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung und Bereicherung des Musiklebens vor allem in der Stadt Zürich durch die Veranstaltung von Sinfonie-, Solisten- und Kammermusikkonzerten sowie von weiteren musikalischen Darbietungen und Tourneen. Zu diesem Zweck unterhält die Gesellschaft ein ständiges Orchester. Sie stellt das Orchester nach Möglichkeit für Choraufführungen zur Verfügung. Sie kann musikalische Produktionen auch auf Ton- und Bildträger aufzeichnen lassen und verwerten. Die Gesellschaft ist eine gemischtwirtschaftliche Unternehmung und verfolgt keine Erwerbszwecke. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann insbesondere auch im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Aktive von CHF 14'620'274.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'492'741.08 gemäss Übernahmebilanz per 31.07.2019 der Tonhalle-Gesellschaft Zürich, in Zürich, zum Preis von CHF 0.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Vollenyder, Martin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Syz, Hans G., von Zürich und Volketswil, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer-Rilling, Carolin, deutsche Staatsangehörige, in Tübingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dangel, Roland, von Zürich, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haerle, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Adrian T., von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rossetti, Katharina, von Breggia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Helfenstein, André, von Neuenkirch, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Madeleine, von Solothurn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kull-Benz, Katharina, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehnert, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mauch, Corine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.