Informazioni su Heinrich J. Lattmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinrich J. Lattmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2893435, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
E.N.S.E. (Enterprise Network & Security Engineering) GmbH, in Wiesendangen, CHE-105.580.060, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, Publ. 1696787).
Die Erbengemeinschaft Heinrich Lattmann besteht aus:
Lattmann geb. Bornhauser Marlene, von Winterthur und Bauma, in Winterthur;
Redburn geb. Lattmann Daniela, von Interlaken, Winterthur und Bauma, in Wiesendangen;
Lattmann Roland, von Winterthur und Bauma, in Neftenbach und Lattmann Beat, von Winterthur und Bauma, in Wiesendangen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lattmann, Heinrich, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Heinrich Lattmann, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Numero di pubblicazione: 2867619, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zurlinda AG, in Winterthur, CHE-100.826.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587055).
Domizil neu:
c/o Werner Lattmann, Wylandstrasse 31, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lattmann, Heinrich, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lattmann, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4853350, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TOBLER SCHREINEREI + LADENBAU AG, in Zell ZH, CH-020.3.926.579-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2004, S. 19, Publ. 2538956).
Statutenänderung:
08.01.2009.
Firma neu:
TOBLER SCHREINEREI - KÜCHEN & LADENBAU AG.
Zweck neu:
Betrieb einer Schreinerei, insbesondere Fabrikation und Montage von Küchen, Türen, Möbeln sowie Ladenbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Gottfried, von Rehetobel, in Elsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lattmann, Heinrich J., von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Renate, von Rehetobel, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BBS Treuhand + Revision AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberer, Michel, von Sissach, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Chaudhuri Treuhand- und Revisionsbüro, in Maur (CH-020.1.007.610-3), Revisionsstelle.