Informazioni su Roger Lanz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roger Lanz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Lanz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005782647, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bavicom AG, in Worb, CHE-103.659.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028655).
Statutenänderung:
19.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf und das Engineering von programmierbaren Steuerungen, Übertragungs- und Leitsystemen, von Sensoren sowie Geräten aller Art für die Industrieautomation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Michael, von Wyssachen, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebert, Adolf, von Maienfeld, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lanz, Roger, von Dürrenroth, in Aefligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köstinger, Fabian, von Tafers, in Heitenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005294372, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schreinerei Lehmann GmbH, Holz und Planung, in Moosseedorf, CHE-486.437.841, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2020, Publ. 1004824864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Samuel, von Reitnau, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
EMIRO Group AG (CHE-290.016.341), in Moosseedorf, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Poffet, Thomas, von Ersigen, in Wynigen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Michael, von Wyssachen, in Burgdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Roger, von Dürrenroth, in Aefligen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005238157, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
eplax AG, in Moosseedorf, CHE-450.565.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926341).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Roger, von Dürrenroth, in Aefligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Steffen, Michael, von Wyssachen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].