Informazioni su Kadin Monika Lambrigger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kadin Monika Lambrigger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005109275, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Lamka GmbH, in Naters, CHE-115.674.142, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, S.0, Publ. 3016525).
Domizil neu:
Furkastrasse 142, 3904 Naters.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lambrigger, Kadin Monika, von Fiesch, in Eyholz (Visp), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambrigger, Urs, von Fiesch, in Eyholz (Visp), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3016525, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, S. 0, publizierten TR-Eintrages Nr. 926 vom 12.08.2016 Lamka GmbH, in Naters, CHE-115.674.142, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3008259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambrigger, Kadin Monika, von Fiesch, in Eyholz (Visp), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Naters, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3008259, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Lamka GmbH, in Naters, CHE-115.674.142, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1429763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumenthal, Albin, von Eisten, in Brig-Glis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambrigger, Kadin Monika, von Fiesch, in Naters, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].