Informazioni su Benjamin Lack
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Benjamin Lack
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005768973, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ChaufferAuBois Sàrl, à Moutier, CHE-152.166.921, société à responsabilité limitée (No. FOSC 250 du 23.12.2016, Publ. 3243299).
Nouvelle raison sociale:
ChaufferAuBois Sàrl en liquidation.
Autres adresses:
c/o BVConsult SA, Rue de Flore 5, 2503 Biel/Bienne. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 05.06.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle];
Lack, Sibylle, de Obergösgen, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée, avec signature individuelle];
BVConsult SA (CHE-412.528.209), à Biel/Bienne, liquidatrice.
Numero di pubblicazione: 4198391, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stûv Helvetica SA, à Moutier, CHE-106.575.647, société anonyme (No. FOSC 51 du 14.03.2016, Publ. 2720659).
Modification des statuts:
28.03.2018.
Nouveau siège:
Biel/Bienne.
Nouvelle adresse:
c/o BVConsult SA, Rue de Flore 5, 2502 Biel/Bienne.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernasconi, Vincent, de Les Genevez (JU), à Nods, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 3519549, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lack Cheminées SA, à Moutier, CHE-115.017.300, société anonyme (No. FOSC 207 du 25.10.2016, Publ. 3125361).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, vice-président, avec signature individuelle;
Lack-Bonjour, Monique, de Obergösgen, à Moutier, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lab, Dimitri, de Les Bois, à Corcelles BE, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].